KRS 0000566260
NIP6770046834
REGON00391497600000
NazwaKRAKBUD OLESIAK Z., ZAWADA M. SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaKRAKBUD OLESIAK Z., ZAWADA M.
Data rejestracji 07 lip 2015 (9 lat temu) 07 lip 2015
Data usunięcia 24 maj 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JULIUSZA LEA, 112, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6770046834
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
97191010482200014911210001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
Beneficjent
JACEK PIOTR SITARSKI
Beneficjent
MARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
reprezentant
JACEK PIOTR SITARSKI
reprezentant
ZOFIA WŁADYSŁAWA OLESIAK
Beneficjent
ZOFIA WŁADYSŁAWA OLESIAK
reprezentant
ANDRZEJ ROMAN OLESIAK
Wspólnik
2015-07-07
2015-12-22
JACEK PIOTR SITARSKI
Wspólnik
2015-07-07
2021-05-24
Wspólnik
2015-07-07
2021-03-29
35141245200000
ZOFIA WŁADYSŁAWA OLESIAK
Wspólnik
2015-12-22
2021-03-29
MARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
Wspólnik
2021-05-10
2021-05-24
ZOFIA WŁADYSŁAWA OLESIAK
Wspólnik
2021-05-10
2021-05-24
MARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
Wspólnik
2015-07-07
2021-03-29
MARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JACEK PIOTR SITARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ZOFIA WŁADYSŁAWA OLESIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacji1. KOMPLEMENTARIUSZ PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ WE WSZYSTKICH SPRAWACH I WOBEC WSZYSTKICH PODMIOTÓW, Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIENIA § 13 UST.3 NINIEJSZEJ UMOWY. 2. W PRZYPADKU GDY, KOMPLEMENTARIUSZEM POZOSTAJE OSOBA PRAWNA, KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁA POPRZEZ SWOJE ORGANY, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI WSKAZANYMI W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRS.
Członek Organu Reprezentacji
2015-07-07
2021-03-29
35141245200000
ZOFIA WŁADYSŁAWA OLESIAK
Członek Organu Reprezentacji
2021-03-29
2021-05-24
MARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
Członek Organu Reprezentacji
2021-05-10
2021-05-24
2015-07-07
2021-03-29
KRAKBUD-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie