KRS 0000023969
NIP6770046834
REGON00391497600000
NazwaKRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO KRAKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaKRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO KRAKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 02 lip 2001 (23 lata temu) 02 lip 2001
Data usunięcia 27 lip 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEA, 112, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 1155500,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6770046834
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
97191010482200014911210001
SANPL Centrum Operacji Bankowych
Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWMARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
Beneficjent
JACEK PIOTR SITARSKI
Beneficjent
ZOFIA WŁADYSŁAWA OLESIAK
Beneficjent
MARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
reprezentant
JACEK PIOTR SITARSKI
reprezentant
ZOFIA WŁADYSŁAWA OLESIAK
reprezentant
JACEK SITARSKI
Wspólnik
2001-07-02
2015-07-27
792 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 396.000 ZŁ
ANDRZEJ OLESIAK
Wspólnik
2001-07-02
2015-07-27
776 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 388.000 ZŁ
MARIUSZ ZAWADA
Wspólnik
2001-07-02
2015-07-27
623 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 311.500 ZŁ
KONRAD RADOSŁAW ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2006-04-12
KINGA PAULINA CHŁOPICKA
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2009-09-14
MACIEJ OLESIAK
Członek Organu Nadzoru
2011-03-01
2015-01-15
ANNA ZOFIA ZAWADA
Członek Organu Nadzoru
2006-04-12
2015-01-15
ZOFIA OLESIAK
Członek Organu Nadzoru
2001-07-02
2002-05-17
PIOTR OLESIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-05-17
2004-04-21
MACIEJ OLESIAK
Członek Organu Nadzoru
2004-04-21
2008-01-23
PIOTR OLESIAK
Członek Organu Nadzoru
2008-01-23
2010-09-10
KATARZYNA MARIA SITARSKA
Członek Organu Nadzoru
2009-09-14
2015-01-15
ZOFIA OLESIAK
Członek Organu Nadzoru
2010-09-10
2011-03-01
MARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
JACEK PIOTR SITARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ZOFIA WŁADYSŁAWA OLESIAK
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MARIUSZ ANDRZEJ ZAWADA
CZŁONEK ZARZĄDU PREZES
2001-07-02
2015-07-27
JACEK PIOTR SITARSKI
CZLONEK ZARZĄDU PREZES
2001-07-02
2015-07-27
ANDRZEJ ROMAN OLESIAK
CZŁONEK ZARZĄDU PREZES
2001-07-02
2015-07-27
2001-07-02
2015-07-27
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-02
2015-07-27
KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO KRAKBUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-07-02
2015-07-27
LEA, 112, KRAKÓW, 30-133, KRAKÓW, POLSKA
2015-01-15
2015-07-27
4110Z - REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
2015-01-15
2015-07-27
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2015-01-15
2015-07-27
42 - ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
2015-01-15
2015-07-27
43 - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-01-15
2015-07-27
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-01-15
2015-07-27
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-01-15
2015-07-27
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-01-15
2015-07-27
6492Z - POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie