KRS 0000566029
NIP7422250674
REGON36202640100000
NazwaECCO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECCO MEBLE
Data rejestracji 16 lip 2015 (9 lat temu) 16 lip 2015
Data usunięcia 15 gru 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ARMII KRAKÓW, 84, BIŁGORAJ, 23-400, BIŁGORAJ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7422250674
data rejestracji 01 wrz 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 3
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 10 lis 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJWspólnik
2015-07-16
2016-06-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00ZŁ
28058954700000
ROBERT CZAPLICKI
Wspólnik
2016-06-20
2018-04-20
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW ANDRZEJ SZYNKIEWICZ
Wspólnik
2018-04-20
2021-12-15
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ
JAKUB RAFAŁ OSTROWSKI
Powiernik
2019-03-12
2021-11-02
JAKUB RAFAŁ OSTROWSKI
Powiernik
2021-11-17
2021-12-15
JOANNA MAŁGORZATA DOMAŃSKA
Prokurent
2015-07-16
2016-06-20
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
ZBIGNIEW MALINOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-16
2016-06-20
LESZEK ZBIGNIEW SZYNKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-04-20
2021-05-14
WITOSŁAW PAWEŁ SERGOT
PREZES ZARZĄDU
2016-06-20
2018-04-19
2015-07-16
2019-03-12
ECCO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-12
2021-11-02
ECCO MEBLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
2015-07-16
2018-04-20
UL. ZWYCIĘSTWA, 32, PIECKI, 11-710, PIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie