KRS 0000485083
NIP7441810246
REGON28154737300000
NazwaVERSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaVERSA
Data rejestracji 18 lis 2013 (11 lat temu) 18 lis 2013
Data usunięcia 22 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZANICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4647Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #31 PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWASERGEJS BELAKOVS
Wspólnik
2017-02-13
2019-01-22
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.000 ZŁ
ZBIGNIEW ANDRZEJ SZYNKIEWICZ
Wspólnik
2018-04-27
2019-01-22
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
PIOTR WIERGOWSKI
Wspólnik
2013-11-18
2016-03-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
MARZENA CZAPLICKA
Wspólnik
2015-11-26
2016-03-03
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.250,00 ZŁ
ANNA WIERGOWSKA
Wspólnik
2015-11-26
2017-02-13
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
WOJCIECH NOWAKOWSKI
Wspólnik
2016-03-03
2017-02-13
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000,00 ZŁ
ROBERT CZAPLICKI
Wspólnik
2013-11-18
2018-04-27
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
WOJCIECH NOWAKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-11-26
2017-02-13
SERGEJS BELAKOVS
PREZES ZARZĄDU
2017-02-13
2019-01-22
PIOTR WIERGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-11-18
2015-11-26
2013-11-18
2014-02-14
VERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-18
2014-02-14
PIŁSUDSKIEGO, 76, OLSZTYN, 10-450, OLSZTYN, POLSKA
2014-02-14
2018-04-27
46, KAZANICE, 14-229, ROŻENTAL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie