KRS 0000564509
NIP5170370425
REGON36187189600000
NazwaEXCLUSIVE PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaEXCLUSIVE PLUS
Data rejestracji 29 cze 2015 (9 lat temu) 29 cze 2015
Data usunięcia 01 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŚNIADECKICH, 28, POZNAŃ, 60-774, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email KASIAM@VOLNY.CZ
Dane podatkowe
NIP 5170370425
data rejestracji 06 lis 2018
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 4
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8122Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#36 PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA. #38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW #39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIKATARZYNA WANDA MIAŁKA
Wspólnik
2015-06-29
2018-02-14
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW SEBASTIAN ORGANOWSKI
Wspólnik
2018-02-14
2018-12-21
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4 950,00 ZŁ
PIOTR STARUCH JASIŃSKI
Wspólnik
2018-12-21
2024-07-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA WANDA MIAŁKA
PREZES ZARZĄDU
2015-06-29
2018-02-14
PRZEMYSŁAW SEBASTIAN ORGANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-02-14
2018-12-21
DONATA KUROSZ
PREZES ZARZĄDU
2018-12-21
2022-09-20
2015-06-29
2018-12-21
LECRUSTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-06-29
2018-02-14
PL. JANA KILIŃSKIEGO, 2, RZESZÓW, 35-005, RZESZÓW, POLSKA
Kms 49/20
2021-08-04
2022-09-01
1446.35 PLN
V GNc 6749/19
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga Kancelaria Komornicza nr I w Jędrzejowie
GKm 115/21
2022-01-08
2024-01-29
2102.91 PLN
X GC upr.1120/20/15
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Zbigniew Głowacki Kancelaria Komornicza nr IV w Poznaniu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie