KRS 0000560168
NIP5272737585
REGON36162261500000
NazwaSURTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSURTUS
Data rejestracji 27 maj 2015 (9 lat temu) 27 maj 2015
Data usunięcia 20 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2015-05-27
2015-09-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH
14270791000000
NAZAK CHERAGHI SEYFABAD
Wspólnik
2015-09-18
2020-07-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE JEŻELI WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZA KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). W PRZYPADKU, GDY ZOBOWIĄZANIA PRZEKRACZAJĄ WARTOŚĆ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
PRZEMYSŁAW ARTUR BORUCH
PREZES ZARZĄDU
2015-05-27
2015-09-18
NAZAK CHERAGHI SEYFABAD
PREZES ZARZĄDU
2015-09-18
2020-07-20
GRZEGORZ ADAM MISIĄG
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-18
2015-12-08
2015-05-27
2020-07-20
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-27
2020-07-20
SURTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-27
2020-07-20
ALEJA JANA PAWŁA II, 27, WARSZAWA, 00-867, WARSZAWA, POLSKA
2015-09-18
2020-07-20
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-09-18
2020-07-20
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-09-18
2020-07-20
45 - HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
2015-09-18
2020-07-20
46 - HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-09-18
2020-07-20
47 - HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
2015-09-18
2020-07-20
49 - TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
2015-09-18
2020-07-20
52 - MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2015-09-18
2020-07-20
6419Z - POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
2015-09-18
2020-07-20
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2015-09-18
2020-07-20
96 - POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie