KRS 0000558540
NIP9721255278
REGON36098089600000
NazwaMICROSITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaMICROSITE
Data rejestracji 21 maj 2015 (9 lat temu) 21 maj 2015
Data usunięcia 05 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OBORNICKA, 330, POZNAŃ, 60-689, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 549050,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9721255278
data rejestracji 01 paź 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 paź 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4741Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETSEBASTIAN WAWRZYNIAK
Beneficjent
MIKOŁAJ ŁUKASZ MAŁACZYŃSKI
zgłaszający - likwidator
MATEUSZ JÓZEF FRUKACZ
Beneficjent
MIKOŁAJ ŁUKASZ MAŁACZYŃSKI
Beneficjent
Wspólnik
2015-05-21
2021-12-06
4474 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 223.700,00 ZŁ
63035548000000
Wspólnik
2015-05-21
2022-12-05
4200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000,00 ZŁ
30103119200000
Wspólnik
2021-12-06
2022-12-05
4474 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 223.700,00 ZŁ
36062708800000
JAKUB FROŁOW
Wspólnik
2017-03-13
2022-12-05
2.307 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 115.350,00 ZŁ
MIKOŁAJ ŁUKASZ MAŁACZYŃSKI
Likwidator
2022-03-22
2022-12-05
PRZEMYSŁAW JÓZEF KURCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-21
2022-12-05
ROBERT LEWICKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-21
2022-12-05
BARTOSZ KOSICKI
Członek Organu Nadzoru
2015-05-21
2019-12-18
SEBASTIAN WAWRZYNIAK
Członek Organu Nadzoru
2019-12-18
2022-12-05
SEBASTIAN WAWRZYNIAK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM 40,75% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
MATEUSZ JÓZEF FRUKACZ
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 38,25% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
MIKOŁAJ ŁUKASZ MAŁACZYŃSKI
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU W SPÓŁCE AKCYJNEJ BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 38,25% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA WICEPREZESA ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO WICEPREZESA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KATARZYNA MAGDALENA DOMAŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-21
2017-03-13
MIKOŁAJ ŁUKASZ MAŁACZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-21
2022-03-22
JAKUB FROŁOW
PREZES ZARZĄDU
2017-03-13
2022-03-22
2015-05-21
2022-03-22
MICROSITE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie