KRS 0000557984
NIP2090003628
REGON36072784900000
NazwaWORK HUNTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWORK HUNTER
Data rejestracji 13 maj 2015 (9 lat temu) 13 maj 2015
Data usunięcia 24 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres DĄBROWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEWIKTORIA OLGA JAROS
Prokurent
2016-03-14
2016-04-08
SAMOISTNA
KRZYSZTOF TOMASZ JANAS
Kurator
2020-09-18
2023-07-13
KRZYSZTOF JANAS
Kurator
2018-01-22
2020-02-19
Wspólnik
2015-05-13
2023-10-24
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.700,00 ZŁ
30132250600000
MARCIN PIECHOCKI
Wspólnik
2015-05-13
2023-10-24
46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.800,00 ZŁ
ANDRZEJ STRUGAREK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-13
2021-10-21
MIRONA HALINA KORDECKA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-13
2023-10-24
REMIGIUSZ BŁASZKOWIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-13
2016-03-14
SZYMON SCHMIDT
Członek Organu Nadzoru
2016-03-14
2023-10-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE
MARCIN PIECHOCKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-13
2016-03-14
JAN WOJTCZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-03-14
2018-01-09
2015-05-13
2016-10-25
HRCUBE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-13
2018-02-22
UL. INNOWATORÓW, 8, DĄBROWA, 62-070, DOPIEWO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie