KRS 0000557552
NIP5252618647
REGON36154577700000
NazwaATENPAY SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaATENPAY
Data rejestracji 14 maj 2015 (9 lat temu) 14 maj 2015
Data usunięcia 27 lut 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji0,10 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5829Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAROWLAND MARCUS ANDRADE
Członek Organu Nadzoru
2015-05-14
2019-02-27
IGOR SOLODOVNIK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-14
2016-02-22
AGNIESZKA BILIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-14
2017-02-07
AGNIESZKA MARIA CENZARTOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2016-02-22
2017-02-07
OLEG SZCZERBAK
Członek Organu Nadzoru
2017-02-07
2018-01-19
MARK DIADAMO
Członek Organu Nadzoru
2017-02-07
2019-02-27
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
AGNIESZKA CENZARTOWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-14
2016-02-22
IGOR SOLODOVNIK
PREZES ZARZĄDU
2016-02-22
2017-02-07
AGNIESZKA BILIŃSKA
PREZES ZARZĄDU
2017-02-07
2018-03-09
2015-05-14
2016-05-31
UL. EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-31
2017-02-07
UL. HOŻA, 5/7, WARSZAWA, 00-528, WARSZAWA, POLSKA
2017-02-07
2018-01-19
UL. FASOLOWA, 33, WARSZAWA, 02-482, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie