KRS 0000557387
NIP8822121679
REGON36150261500000
NazwaDD INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDD INVESTMENT
Data rejestracji 08 maj 2015 (9 lat temu) 08 maj 2015
Data usunięcia 10 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WAKSMUNDZKA, 193, NOWY TARG, 34-400, NOWY TARG, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 38018800,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNEANDRZEJ PAWEŁ DACZYŃSKI
Beneficjent
ANDRZEJ PAWEŁ DACZYŃSKI
reprezentant
ŁUKASZ ZBIGNIEW MARKOWSKI
Wspólnik
2015-05-08
2016-05-11
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4950,00 ZŁ (SŁOWNIE: CZTERY TYSIĄCE DZIEWIĘĆSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
ANDRZEJ PAWEŁ DACZYŃSKI
Wspólnik
2016-05-11
2021-11-10
740 099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.004.950,00 ZŁ
Wspólnik
2019-02-21
2021-01-20
31.274 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.563.700,00 ZŁ
49291525000000
ZOFIA MARIA DACZYŃSKA
Wspólnik
2020-06-01
2021-11-10
20 277 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.013.850,00 ZŁ
ANDRZEJ PAWEŁ DACZYŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ŁUKASZ ZBIGNIEW MARKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-08
2016-05-11
ANDRZEJ PAWEŁ DACZYŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2016-05-11
2021-11-10
2015-05-08
2016-06-22
MBTP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-08
2016-10-18
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 102, PIESZYCE, 58-250, PIESZYCE, POLSKA
2016-10-18
2017-04-13
UL. NA ZJEŹDZIE, 11, KRAKÓW, 30-527, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie