KRS 0000556778
NIP7123296102
REGON36146662900000
NazwaHOUSE_AUTO_ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOUSE_AUTO_
Data rejestracji 06 maj 2015 (9 lat temu) 06 maj 2015
Data usunięcia 24 maj 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ, 3, LUBLIN, 20-029, LUBLIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7123296102
data rejestracji 01 lis 2017
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9 pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWODMYTRO KONDYSIUK
Beneficjent
OLEKSANDR ONIPKO
Beneficjent
YAROSLAV VERNYGORA
reprezentant
OLEKSIY CHEKIN
Wspólnik
2015-05-06
2020-08-21
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ
OLEKSANDR GUSIEV
Wspólnik
2015-05-06
2020-08-21
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 ZŁ
YAROSLAV VERNYGORA
Wspólnik
2020-08-21
2024-05-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ
OLEKSANDR ONIPKO
Wspólnik
2020-08-21
2024-05-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
DMYTRO KONDYSIUK
Wspólnik
2020-08-21
2024-05-24
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
DMYTRO KONDYSIUK
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
OLEKSANDR ONIPKO
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
OLEKSIY CHEKIN
PREZES ZARZĄDU
2015-05-06
2020-08-21
YAROSLAV VERNYGORA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-21
2024-05-24
DMYTRO KONDYSIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-21
2024-05-24
OLEKSANDR ONIPKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-21
2024-05-24
2015-05-06
2020-08-21
MYCODEFAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Km 1225/23
2023-12-27
2023-12-12
2988.67 PLN
Nc-e348407/23
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Gabriel Wlaź Kancelaria Komornicza nr XIX w Lublinie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie