KRS 0000556548
NIP8792678235
REGON36144683900000
NazwaJT 40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaJT 40
Data rejestracji 06 maj 2015 (9 lat temu) 06 maj 2015
Data usunięcia 24 mar 2021 24 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŁOWIECKA, 9, NOWA WIEŚ, 87-162, NOWA WIEŚ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #433 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4331Z TYNKOWANIE #4332Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ #4333Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN #4334Z MALOWANIE I SZKLENIEOLGA MARIA SZCZERBICKA
Likwidator
2019-03-13
2021-03-24
OLGA MARIA SZCZERBICKA
Wspólnik
2015-05-06
2021-03-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI
Wspólnik
2015-05-06
2021-03-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
OLGA MARIA SZCZERBICKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-05-06
2019-03-13
PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI
PREZES ZARZĄDU
2015-05-06
2019-03-13
2015-05-06
2019-03-13
GENERALIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2019-03-13
2019-04-03
JT 40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie