KRS 0000008121
NIP8790178876
REGON00572017600000
NazwaZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY „TORTEX” PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI, OLGA SZCZERBICKA SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY „TORTEX” PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI, OLGA SZCZERBICKA
Data rejestracji 17 kwi 2001 (23 lata temu) 17 kwi 2001
Data usunięcia 19 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres WŁOCŁAWSKA, 133, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 8790178876
data rejestracji 05 lut 1994
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 19 cze 2024
07102050110000960203604980
PKO Oddział 2 w Toruniu
ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA
72102050110000940202169472
PKO Oddział 2 w Toruniu
ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA
56102050110000970201077684
PKO Oddział 2 w Toruniu
ul. Grudziądzka 4 87-100 Toruń POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1411Z WYDOBYWANIE KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA #1412Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ #1413Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ #1414Z PRODUKCJA BIELIZNY #1419Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY #1439Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ #4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4782Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPRZEMYSŁAW SZCZERBICKI
Wspólnik
2023-02-22
2024-06-19
OLGA MARIA SZCZERBICKA
Wspólnik
2023-05-30
2024-06-19
STEFAN JÓZEF MINDYKOWSKI
Wspólnik
2001-04-17
2019-02-04
STEFAN ANDRZEJ SZCZERBICKI
Wspólnik
2001-04-17
2024-01-31
WOJCIECH WITCZAK
Wspólnik
2001-04-17
2023-02-22
STEFAN ANDRZEJ SZCZERBICKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI
Beneficjent
OLGA MARIA SZCZERBICKA
Beneficjent
PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI
zgłaszający - wspólnik spółki
STEFAN ANDRZEJ SZCZERBICKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
uprzywilejowanie w zakresie prawa prowadzenia spraw spółki
PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
OLGA MARIA SZCZERBICKA
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE
STEFAN JÓZEF MINDYKOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-17
2019-02-04
STEFAN ANDRZEJ SZCZERBICKI
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-17
2024-01-31
WOJCIECH WITCZAK
Członek Organu Reprezentacji
2001-04-17
2023-02-22
PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI
Członek Organu Reprezentacji
2023-02-22
2024-06-19
OLGA MARIA SZCZERBICKA
Członek Organu Reprezentacji
2023-05-30
2024-06-19
2001-04-17
2019-02-04
ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY "TORTEX" STEFAN MINDYKOWSKI, STEFAN SZCZERBICKI, WOJCIECH WITCZAK SPÓŁKA JAWNA
2019-02-04
2023-02-22
ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY "TORTEX" STEFAN SZCZERBICKI, WOJCIECH WITCZAK SPÓŁKA JAWNA
2023-02-22
2023-05-30
ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY "TORTEX" STEFAN SZCZERBICKI, PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI SPÓŁKA JAWNA
2023-05-30
2024-02-02
ZAKŁAD PRODUKCJI ODZIEŻY "TORTEX" STEFAN SZCZERBICKI, PRZEMYSŁAW SZCZERBICKI, OLGA SZCZERBICKA SPÓŁKA JAWNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie