KRS 0000556418
NIP7952532475
REGON36141496300000
NazwaFIREBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFIREBIRD
Data rejestracji 05 maj 2015 (9 lat temu) 05 maj 2015
Data usunięcia 21 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4331Z TYNKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #45 BUDOWNICTWO #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIATARAS MELNYCHUK
Wspólnik
2015-05-05
2021-09-21
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
HALYNA MELNYCHUK
Wspólnik
2015-05-05
2021-09-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
VASYL MELNYCHUK
Wspólnik
2015-05-05
2021-09-21
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TARAS MELNYCHUK
PREZES ZARZĄDU
2015-05-05
2021-09-21
HALYNA MELNYCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-05
2021-09-21
VASYL MELNYCHUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-05-05
2021-09-21
2015-05-05
2019-03-26
UL. SEWERYNA GOSZCZYŃSKIEGO, 31, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie