KRS 0000050079
REGON65142111100000
NazwaGARABAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGARABAK
Data rejestracji 04 paź 2001 (23 lata temu) 04 paź 2001
Data usunięcia 08 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PRZEMYŚL, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 30000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#5212Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #5139Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH. #5170B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA #5530A RESTAURACJECEYHUN HAMZAYEV
Wspólnik
2001-10-04
2020-01-08
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
CUNEYT POLAT
Wspólnik
2001-10-04
2020-01-08
10 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
KURTULUS SARAC
Wspólnik
2001-10-04
2020-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
ARIF HAMZAYEV
Wspólnik
2001-10-04
2020-01-08
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ.
BARBARA DŁUGOSZ
Wspólnik
2001-10-04
2020-01-08
20 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ.
BARBARA DŁUGOSZ
Likwidator
2008-04-03
2015-07-09
ARIF HAMZAYEV
Likwidator
2008-04-03
2015-07-15
CEYHUN HAMZAYEV
Likwidator
2008-04-03
2015-07-09
CUNEYT POLAT
Likwidator
2008-04-03
2020-01-08
CEYHUN HAMZAYEV
Likwidator
2015-07-15
2020-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
BARBARA DŁUGOSZ
PREZES ZARZĄDU
2001-10-04
2008-04-03
ARIF HAMZAYEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-04
2008-04-03
CEYHUN HAMZAYEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-04
2008-04-03
CUNEYT POLAT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-04
2008-04-03
2001-10-04
2008-04-03
GARABAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-10-04
2015-05-06
FRANCISZKAŃSKA, 37, PRZEMYŚL, 37-700, PRZEMYŚL, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie