KRS 0000554719
NIP7792430606
REGON36133590400000
NazwaKACZMAREK ELECTRIC PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaKACZMAREK ELECTRIC PARTNER
Data rejestracji 23 kwi 2015 (9 lat temu) 23 kwi 2015
Data usunięcia 27 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. GAJEWSKICH, 32, WOLSZTYN, 64-200, WOLSZTYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 365000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7792430606
data rejestracji 06 maj 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 27 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #7120 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKAMIL WYWIAŁ
Likwidator
2022-01-31
2022-12-27
ANNA POTRAWIAK
reprezentant
TOMASZ PAWEŁ JANKOWSKI
reprezentant
ARTUR PIEKARCZYK
Beneficjent
CEZARY KACZMAREK
Beneficjent
URSZULA KACZMAREK
Beneficjent
Wspólnik
2015-04-23
2020-02-03
3650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 365.000,00 ZŁ
93271287400000
TOMASZ PAWEŁ JANKOWSKI
Wspólnik
2020-02-03
2022-12-27
365 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.500,00 ZŁ
Wspólnik
2020-02-03
2022-12-27
3.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 365.000,00 ZŁ
36889048300000
KAMIL MARIUSZ WYWIAŁ
Prokurent
2015-07-27
2016-02-15
PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
ANNA POTRAWIAK
Prokurent
2015-07-27
2016-02-15
PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
KAMILA MAGDALENA HANYŻ
Prokurent
2015-07-27
2016-02-15
PROKURA ŁĄCZNA - DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE
KAMIL MARIUSZ WYWIAŁ
Prokurent
2017-12-01
2022-01-26
PROKURA SAMOISTNA
CEZARY KACZMAREK
Prokurent
2017-12-01
2022-01-31
PROKURA SAMOISTNA
CEZARY KACZMAREK
Prokurent
2015-04-23
2016-02-15
PROKURA SAMOISTNA
ARTUR PIEKARCZYK
Beneficjent
POSIADA 30% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FBF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KACZMAREK ELECTRIC PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CEZARY KACZMAREK
Beneficjent
POSIADA 34,76% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FBF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KACZMAREK ELECTRIC PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
URSZULA KACZMAREK
Beneficjent
POSIADA 34,76% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE FBF GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KACZMAREK ELECTRIC PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAMILA MAGDALENA HANYŻ
PREZES ZARZĄDU
2017-12-01
2018-12-07
ANNA POTRAWIAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-12-01
2022-01-26
TOMASZ PAWEŁ JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2018-12-07
2022-01-26
KAMIL WYWIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2022-01-26
2022-01-31
JOANNA KAMILA BĄK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2017-12-01
2015-04-23
2022-01-31
KACZMAREK ELECTRIC PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-23
2017-12-01
UL. BUŁGARSKA, 69/73, POZNAŃ, 60-320, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie