KRS 0000554381
NIP6511718196
REGON36133342000000
NazwaPROPER ADVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROPER ADVICE GROUP
Data rejestracji 23 kwi 2015 (9 lat temu) 23 kwi 2015
Data usunięcia 16 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WĘGLOWA, 11, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6511718196
data rejestracji 23 kwi 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6910Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7820Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ #8010Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCHDARIA KATARZYNA WAŻNY
Wspólnik
2016-03-25
2019-09-05
18 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 900,00 ZŁ
PAWEŁ MARIAN KUCHARSKI
Wspólnik
2019-03-14
2019-05-22
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00;-ZŁ
KAROL PAWEŁ STANICZEK
Wspólnik
2019-03-14
2019-05-22
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600,00;-ZŁ
KRZYSZTOF GRZEGORZ WAŻNY
Wspólnik
2019-05-22
2019-09-05
82 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00 ZŁ
DARIUSZ JANUSZ MENTEL
Wspólnik
2016-03-25
2019-03-14
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.600,00 ZŁ
MARCIN STANISŁAW GRANIECZNY
Wspólnik
2015-04-23
2016-03-25
52 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.600,00;-ZŁ
EWA MARIA STABLA MACIEJAK
Wspólnik
2015-04-23
2019-03-14
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.500,00;-ZŁ
CZESŁAW IZYDOR MAZURCZYK
Wspólnik
2019-09-05
2020-06-08
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOSCI 5.000,00 ZŁ
MARCIN STANISŁAW GRANIECZNY
Wspólnik
2020-06-08
2021-08-16
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00;-ZŁ
STANISŁAW IGNACY GRANIECZNY
Wspólnik
2020-06-08
2021-08-16
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00;-ZŁ
MARCIN STANISŁAW GRANIECZNY
Beneficjent
CZESŁAW IZYDOR MAZURCZYK
reprezentant
KRYSTYNA MARIA MAZURCZYK
reprezentant
MATEUSZ GRZEGORZ KULA
reprezentant
BOGUSŁAW ANTONI DZIĘDZIEL
Członek Organu Nadzoru
2016-04-26
2019-09-05
MARZENA ANNA WAŻNY
Członek Organu Nadzoru
2018-06-07
2019-09-05
KAROL PAWEŁ STANICZEK
Członek Organu Nadzoru
2019-03-14
2019-09-05
ANDRZEJ WAWRZYCZNY
Członek Organu Nadzoru
2015-04-23
2016-04-26
EWA MARIA STABLA MACIEJAK
Członek Organu Nadzoru
2015-04-23
2019-03-14
MARCIN STANISŁAW GRANIECZNY
Członek Organu Nadzoru
2015-04-23
2016-04-26
DARIA KATARZYNA WAŻNY
Członek Organu Nadzoru
2016-04-26
2018-06-07
DARIUSZ JANUSZ MENTEL
Prokurent
2015-07-30
2017-02-14
SAMOISTNA
KRYSTYNA MARIA MAZURCZYK
Prokurent
2015-07-30
2020-12-22
SAMOISTNA
DARIUSZ JANUSZ MENTEL
Prokurent
2018-06-07
2019-03-14
PROKURA SAMOISTNA
MATEUSZ GRZEGORZ KULA
Prokurent
2019-03-14
2020-12-22
PROKURA SAMOISTNA
CZESŁAW IZYDOR MAZURCZYK
Likwidator
2020-12-22
2021-08-16
MARCIN STANISŁAW GRANIECZNY
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
CZESŁAW IZYDOR MAZURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2015-04-23
2017-02-14
DARIUSZ JANUSZ MENTEL
PREZES ZARZĄDU
2017-02-14
2018-06-07
CZESŁAW IZYDOR MAZURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2018-06-07
2020-12-22
2015-04-23
2020-06-08
MAR`EW - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-06-08
2020-12-22
PROPER ADVICE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-23
2020-06-08
UL. WĘGLOWA, 11, ŻORY, 44-240, ŻORY, POLSKA
2020-06-08
2020-09-04
UL. GUSTAWA MORCINKA, 23, KRAKÓW, 31-762, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie