KRS 0000200425
NIP6381635861
REGON07290119300000
NazwaAPPLAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAPPLAUS
Data rejestracji 18 mar 2004 (21 lat temu) 18 mar 2004
Data usunięcia 28 cze 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KRÓTKA, 1, CZARKÓW, 43-211, PIASEK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9002Z GOSPODAROWANIE ODPADAMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5911Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5912Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI #5913Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH #5920Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7990C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #8552Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ #8899Z PROWADZENIE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW WSI DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ.KAROL WŁADYSŁAW WOLSKI
Beneficjent
KORNELIA MARIA MAZURCZYK-WOLSKA
reprezentant
KORNELIA MARIA MAZURCZYK WOLSKA
Likwidator
2023-07-04
2024-06-28
CZESŁAW IZYDOR MAZURCZYK
Wspólnik
2004-03-18
2017-02-15
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00ZŁ
KRYSTYNA MARIA MAZURCZYK
Wspólnik
2004-03-18
2017-02-15
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00ZŁ
KAROL WŁADYSŁAW WOLSKI
Wspólnik
2017-02-15
2024-06-28
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ
KORNELIA MARIA MAZURCZYK WOLSKA
Wspólnik
2017-02-15
2024-06-28
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.700,00 ZŁ
KAROL WŁADYSŁAW WOLSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
KAROL WŁADYSŁAW WOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-02-15
2023-07-04
KORNELIA MARIA MAZURCZYK WOLSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-02-15
2023-07-04
CZESŁAW IZYDOR MAZURCZYK
PREZES ZARZĄDU
2004-03-18
2017-02-15
KRYSTYNA MARIA MAZURCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-03-18
2017-02-15
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-01-02
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 7726.15 |
Aktywa razem | 7726.15 |
2023
2023-01-01
2023-01-08
2023-01-08
SprFinJednostkaMikro
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 0 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 7726.15 |
Aktywa razem | 7726.15 |
2004-03-18
2017-02-15
ENGRAM II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-02-15
2023-07-04
APPLAUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie