KRS 0000554077
NIP6351698006
REGON27826672200000
NazwaCARBOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCARBOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 kwi 2015 (9 lat temu) 22 kwi 2015
Data usunięcia 09 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. WYRSKA, 15A, ŁAZISKA GÓRNE, 43-173, ŁAZISKA GÓRNE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6351698006
data rejestracji 14 lip 2004
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #2521Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEGRZEGORZ KRZYSZTOF ŚWIERCZEK
Beneficjent
GRZEGORZ KRZYSZTOF ŚWIERCZEK
reprezentant
BARTŁOMIEJ WITOLD PARYSIEWICZ
Wspólnik
2015-04-22
2022-07-29
GRZEGORZ KRZYSZTOF ŚWIERCZEK
Wspólnik
2015-04-22
2022-09-09
Wspólnik
2015-04-22
2022-09-09
36049913000000
GRZEGORZ KRZYSZTOF ŚWIERCZEK
Likwidator
2022-07-29
2022-09-09
GRZEGORZ KRZYSZTOF ŚWIERCZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiI.SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ CARBOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO, A KOMANDYTARIUSZ JEDYNIE W GRANICACH PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO MU PRZEZ SPÓŁKĘ. II.SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1/W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2/W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO : A/PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB B/WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB C/CZŁONEK ZARZĄDU I PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO D/CZŁONEK ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. III.W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - CARBOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: -PREZES ZARZĄDU - GRZEGORZ ŚWIERCZEK -WICEPREZES ZARZĄDU - BARTŁOMIEJ PARYSIEWICZ
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-22
2022-09-09
36049913000000
2015-04-22
2022-07-29
CARBOTHERM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie