KRS 0000553246
NIP1251632465
REGON36131735500000
NazwaPAGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaPAGOS
Data rejestracji 17 kwi 2015 (9 lat temu) 17 kwi 2015
Data usunięcia 05 maj 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH, 86, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5100,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1251632465
data rejestracji 15 wrz 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 maj 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #1071Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK #1082Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4724Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4781Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACHMAREK ŚLUSARCZYK
reprezentant
MAREK ŚLUSARCZYK
Beneficjent
DARIUSZ KAPELA
Wspólnik
2015-04-17
2017-08-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 ZŁ.
PIOTR MIKOŁAJ BIEŃKOWSKI
Wspólnik
2015-04-17
2017-08-01
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.500 ZŁ.
AGNIESZKA ANNA PLEWA KALANAKI
Wspólnik
2017-08-01
2022-05-05
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 ZŁ
MAŁGORZATA JADWIGA PLEWA
Wspólnik
2017-08-01
2022-05-05
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2550,00 ZŁ
MAREK ŚLUSARCZYK
Powiernik
2019-10-14
2022-05-05
MAREK ŚLUSARCZYK
Beneficjent
POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ - STARE MIASTO W POZNANIU XI GU 2/19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
DARIUSZ KAPELA
PREZES ZARZĄDU
2015-04-17
2017-08-01
PIOTR MIKOŁAJ BIEŃKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-17
2017-08-01
MAŁGORZATA JADWIGA PLEWA
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-08-01
2022-05-05
AGNIESZKA ANNA PLEWA KALANAKI
PREZES ZARZĄDU
2017-08-01
2022-05-05
2015-04-17
2017-08-01
KDPB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-08-01
2019-10-14
PAGOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-17
2017-08-01
UL. OKÓLNA, 45, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA
2017-08-01
2019-03-01
UL. PROMIENNA, 12, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie