KRS 0000331560
NIP7642442128
REGON57213750000000
Nazwa"PAWERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Krótka nazwa"PAWERBUD" LIKWIDACYJNEJ
Data rejestracji 19 cze 2009 (15 lat temu) 19 cze 2009
Data usunięcia 14 kwi 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOJAŃSKA, 16, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 300000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (13)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4313Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEMHENRYK WIESŁAW ŚNIOSZEK
Wspólnik
2009-06-19
2015-04-14
295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 295.000,00 ZŁ
EDWARD ROMAN ŁASECKI
Wspólnik
2009-06-19
2009-10-08
150 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 150.000,00 ZŁ
HENRYK WIESŁAW ŚNIOSZEK
Prokurent
2009-10-08
2010-09-29
PROKURA SAMOISTNA
EWA ELŻBIETA JASIUWIAN
Prokurent
2010-09-29
2015-04-14
PROKURA SAMOISTNA
MAREK ŚLUSARCZYK
Powiernik
2011-06-29
2015-04-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE SPRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
HENRYK WIESŁAW ŚNIOSZEK
PREZES ZARZĄDU
2009-06-19
2009-10-08
EWA ELŻBIETA JASIUWIAN
PREZES ZARZĄDU
2009-10-08
2010-09-29
HENRYK WIESŁAW ŚNIOSZEK
PREZES ZARZĄDU
2010-09-29
2015-04-14
2009-06-19
2011-06-29
"PAWERBUD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2009-06-19
2010-09-29
BYDGOSKA, 33, PIŁA, 64-920, PIŁA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie