KRS 0000552337
NIP7811906904
REGON36082727800000
NazwaCYFROWA INTEGRACJA SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaCYFROWA INTEGRACJA SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH W LIKWIDACJI
Data rejestracji 08 kwi 2015 (9 lat temu) 08 kwi 2015
Data usunięcia 04 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. JELENIOGÓRSKA, 18B, POZNAŃ, 60-179, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7811906904
data rejestracji 13 lut 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 05 paź 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNEGRZEGORZ WŁODZIMIERZ TACAKIEWICZ
Beneficjent
MARCIN ZYGMUNT OLEJNICZAK
Beneficjent
MONIKA TACAKIEWICZ
reprezentant
MARCIN ZYGMUNT OLEJNICZAK
Wspólnik
2015-04-08
2020-11-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
GRZEGORZ WŁODZIMIERZ TACAKIEWICZ
Wspólnik
2015-04-08
2020-11-04
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MONIKA TACAKIEWICZ
Likwidator
2019-10-31
2020-11-04
GRZEGORZ WŁODZIMIERZ TACAKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARCIN ZYGMUNT OLEJNICZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
BOLKO MATUSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-08
2019-10-31
WOJCIECH MICHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-04-08
2019-07-31
2015-04-08
2019-10-31
CYFROWA INTEGRACJA SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-04-08
2018-05-10
UL. POLSKA, 82, POZNAŃ, 60-401, POZNAŃ, POLSKA
2018-05-10
2018-10-18
UL. DOBRA, 26, POZNAŃ, 60-595, POZNAŃ, POLSKA
2018-10-18
2019-10-31
UL. SZAMOTULSKA, 10, POZNAŃ, 60-366, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie