KRS 0000279831
NIP7811801803
REGON30057561300000
Nazwa"FERMA KRESEK SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFERMA KRESEK SP. Z O.O.
Data rejestracji 16 maj 2007 (17 lat temu) 16 maj 2007
Data usunięcia 17 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. JELENIOGÓRSKA, 18B, POZNAŃ, 60-179, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7811801803
data rejestracji 01 cze 2007
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #1812Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIGRZEGORZ WŁODZIMIERZ TACAKIEWICZ
Beneficjent
MONIKA TACAKIEWICZ
reprezentant
MARCIN ZYGMUNT OLEJNICZAK
Wspólnik
2007-05-16
2019-01-10
GRZEGORZ WŁODZIMIERZ TACAKIEWICZ
Wspólnik
2007-05-16
2021-09-17
Wspólnik
2007-05-16
2021-09-17
30053308100000
MONIKA TACAKIEWICZ
Prokurent
2013-01-07
2018-08-28
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA TACAKIEWICZ
Prokurent
2019-01-10
2020-04-24
PROKURA SAMOISTNA
MONIKA TACAKIEWICZ
Likwidator
2020-04-24
2021-09-17
GRZEGORZ WŁODZIMIERZ TACAKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA
Członek Organu Reprezentacji
2007-05-16
2020-04-24
30053308100000
2007-05-16
2007-12-13
"FERMA KRESEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-12-13
2020-04-24
"FERMA KRESEK SP. Z O.O." SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2007-05-16
2007-12-13
BUKOWSKA, 47, POZNAŃ, 60-555, POZNAŃ, POLSKA
2007-12-13
2018-01-29
DOBRA, 26, POZNAŃ, 60-595, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie