KRS 0000548461
NIP9581668447
REGON36103517700000
NazwaLANGOWSKI LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaLANGOWSKI LOGISTICS
Data rejestracji 16 mar 2015 (10 lat temu) 16 mar 2015
Data usunięcia 31 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. HUTNICZA, 16, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 180000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9581668447
data rejestracji 01 cze 2015
status Czynny
07175013250000000028230737
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
29175013250000000028230826
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
91175013250000000028230777
BNP Oddział w Gdańsku ul. Rajska 4
ul. Rajska 4 80-850 Gdańsk POLSKA
19124010371111001126279466
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5229C ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4920Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #5222A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI #5223Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW #5224A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH #5229A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKŁUKASZ LANGOWSKI
Beneficjent
ANNA LANGOWSKA
Beneficjent
WIKTORIA BARTOSIEWICZ
ZGŁASZAJĄCY - INNY
HALINA LANGOWSKA
Wspólnik
2015-03-16
2022-01-31
1764 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 176.400,00 ZŁ
ŁUKASZ LANGOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki jawnej
brak
ANNA LANGOWSKA
Beneficjent
WYMAGANA ZGODA BENEFICJENTA BĘDĄCEGO WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI JAWNEJ W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU, KTÓRYCH KATALOG OKREŚLONY ZOSTAŁ W UMOWIE SPÓŁKI.
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
HALINA LANGOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-03-16
2022-01-31
TOMASZ LANGOWSKI
VICE PREZES
2015-03-16
2020-03-24
TOMASZ LANGOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-03-24
2022-01-31
ŁUKASZ LANGOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-07
2022-01-31
2015-03-16
2018-09-20
LANGOWSKI SHIPPING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie