KRS 0000548359
NIP5272731861
REGON36100968800000
NazwaECO TADEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaECO TADEK
Data rejestracji 13 mar 2015 (10 lat temu) 13 mar 2015
Data usunięcia 12 wrz 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MIEDZIANA, 11, WARSZAWA, 00-835, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #4634 SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH #4635 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4637 SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #4636 SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICHTADEUSZ EUGENIUSZ ŚMIGASIEWICZ
Wspólnik
2015-03-13
2024-09-12
91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4550,00 ZŁ
TADEUSZ EUGENIUSZ ŚMIGASIEWICZ
Prokurent
2015-05-25
2024-09-12
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
URSZULA STANISŁAWA CYBOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-03-13
2015-05-25
JÓZEF SZTUKA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-25
2024-09-12
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie