KRS 0000066665
NIP8420005528
REGON77054038400000
Nazwa"AGB GAZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAGB GAZ
Data rejestracji 28 lis 2001 (23 lata temu) 28 lis 2001
Data usunięcia 21 sie 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ----, ----, BYTÓW, ----, ----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 8500,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #11 PRODUKCJA NAPOJÓW #23 WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH #29 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA #28 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ #40 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ #45 BUDOWNICTWO #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ"OLMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Wspólnik
2001-11-28
2023-08-21
17 ( SIEDEMNAŚCIE ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.500 ( CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ) ZŁOTYCH
191944827
ANDRZEJ ANTONI JANKOWSKI
Wspólnik
2001-11-28
2023-08-21
4 ( CZTERY ) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ( DWA TYSIĄCE ) ZŁOTYCH
EWA TERESA JANKOWSKA
Wspólnik
2001-11-28
2023-08-21
4 ( CZTERY ) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ( DWA TYSIĄCE ) ZŁOTYCH
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW TROJANOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2023-08-21
TADEUSZ EUGENIUSZ ŚMIGASIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-10-25
KRZYSZTOF JACEK PASZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-28
2013-10-25
WOJCIECH PIOTR CIEŚLAK
Prokurent
2001-11-28
2008-06-18
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEST DWUOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA JEJ WOBEC OSÓB TRZECICH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
ANDRZEJ ANTONI JANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2005-10-17
JERZY SZCZEPAŃSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-11-28
2005-12-01
2001-11-28
2008-12-02
TARTACZNA, 7, BYTÓW, 77-100, BYTÓW, POLSKA
Km 1035/23
2023-12-08
2023-12-08
7365.85 PLN
VI Nc-e 1524057/12
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mogilnie Adrian Bokuniewicz Kancelaria Komornicza nr III w Mogilnie
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie