KRS 0000546062
NIP6960009339
REGON81104561500000
NazwaZAWIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaZAWIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 27 lut 2015 (10 lat temu) 27 lut 2015
Data usunięcia 24 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 37, SZCZECIN, 70-423, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 6960009339
data rejestracji 01 sty 1997
status Czynny
35109025900000000132659962
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
66124038131111001087247241
PEKAO I Oddział w Szczecinie
al. Wojska Polskiego 1 70-470 Szczecin POLSKA
81109025900000000132659813
SANPL Oddział Centralny
ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMAREK ZAWIEJA
Beneficjent
HANNA MARIA ZAWIEJA
Beneficjent
MAREK ZAWIEJA
zgłaszający - członek zarządu
HANNA MARIA ZAWIEJA
zgłaszający - prokurent
MAREK ZAWIEJA
Wspólnik
2015-02-27
2015-04-07
HANNA MARIA ZAWIEJA
Wspólnik
2015-02-27
2021-11-24
MAREK ZAWIEJA
Wspólnik
2015-04-07
2021-11-24
Wspólnik
2015-04-07
2021-11-24
36062386000000
HANNA MARIA ZAWIEJA
Prokurent
2018-02-19
2021-11-24
SAMOISTNA
MAREK ZAWIEJA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK ZAWIEJA SZCZECIN SP. Z O.O.
HANNA MARIA ZAWIEJA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WSPÓLNIK W ZAWIEJA SZCZECIN SP. Z O.O.
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - ZAWIEJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OŚWIADCZENIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA SKŁADAJĄ OSOBY UMOCOWANE DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI. PRAWO DO REPREZENTACJI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA W WYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PREZESEM ZARZĄDU JEST MAREK ZAWIEJA. PROKURENTEM SAMOISTNYM JEST HANNA ZAWIEJA.
Członek Organu Reprezentacji
2015-04-07
2021-11-24
36062386000000
MAREK ZAWIEJA
Członek Organu Reprezentacji
2015-02-27
2015-04-07
2015-02-27
2015-04-07
MAREK ZAWIEJA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie