KRS 0000544051
NIP7010468470
REGON36082445200000
NazwaDELBUD 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDELBUD 11
Data rejestracji 18 lut 2015 (10 lat temu) 18 lut 2015
Data usunięcia 17 mar 2021 17 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 200000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEMPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5812Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) DOT. WYŁĄCZNIE: - PUBLIKOWANIA WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) W TRYBIE ONLINE #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #5819Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZAMARCIN ORŁOWSKI
Wspólnik
2015-02-18
2016-05-09
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
WŁADYSŁAW DOMINICZAK
Wspólnik
2016-05-09
2021-03-17
3880 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 194000,00 ZŁ
MARCIN ORŁOWSKI
Prokurent
2015-02-18
2016-05-09
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI SKŁADA ORAZ PODPISUJE DOKUMENTY ZAWIERAJĄCE TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ ŚWIERCZ
PREZES ZARZĄDU
2015-02-18
2015-10-20
WOJCIECH LASKOWIECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-10-20
2016-05-09
WŁADYSŁAW DOMINICZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-05-09
2021-03-17
2015-02-18
2016-05-09
UL. POLNA, 42, WARSZAWA, 00-635, WARSZAWA, POLSKA
2016-05-09
2016-07-05
PORY, 78, WARSZAWA, 00-635, WARSZAWA, POLSKA
2016-07-05
2020-02-26
UL. PORY, 78, WARSZAWA, 02-757, WARSZAWA, POLSKA
Km 7868/18
2023-03-24
2023-06-16
8436.23 PLN
IX GNc 26/18
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Garwolinie Michał Krawczyk Kancelaria Komornicza nr III w Garwolinie
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie