KRS 0000542757
NIP5252595320
REGON14745182300000
NazwaHUSH WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaHUSH WARSAW
Data rejestracji 09 lut 2015 (10 lat temu) 09 lut 2015
Data usunięcia 19 lut 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LIBIJSKA, 10C, WARSZAWA, 03-977, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ANNA.PIETA@HUSHWARSAW.COM
Dane podatkowe
NIP 5252595320
data rejestracji 23 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#4771Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #4616Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAANNA ALEKSANDRA PIĘTA
Wspólnik
2015-02-09
2020-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA KORCZ
Wspólnik
2015-02-09
2020-02-19
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH
MAGDALENA KORCZ
Likwidator
2019-06-06
2020-02-19
ANNA ALEKSANDRA PIĘTA
Likwidator
2019-06-06
2020-02-19
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji-W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO-UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO-UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM WYJĄTKIEM, ŻE W ZAKRESIE ZACIĄGANIA PRZEZ SPÓŁKĘ ZOBOWIĄZAŃ PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ NETTO UPRAWNIONYCH DO DZIAŁANIA JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ANNA ALEKSANDRA PIĘTA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-09
2019-06-06
MAGDALENA KORCZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-09
2019-06-06
2015-02-09
2019-06-06
HUSH WARSAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-09
2017-04-21
UL. BRACKA, 23, WARSZAWA, 00-028, WARSZAWA, POLSKA
2017-04-21
2018-03-06
UL. TARGOWA, 56, WARSZAWA, 03-733, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie