KRS 0000542150
NIP9721253279
REGON36075522500000
NazwaALITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaALITAS POLSKA
Data rejestracji 04 lut 2015 (10 lat temu) 04 lut 2015
Data usunięcia 14 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OBORNICKA, 117, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANEANGELIKA LWOWSKA
Wspólnik
2015-02-04
2015-03-05
49 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4900,00 ZŁ
OLEKSANDR DENYSENKO
Wspólnik
2015-03-05
2021-07-14
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
ANGELIKA LWOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-02-04
2015-03-05
OLEKSANDR DENYSENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-05
2021-07-14
2015-02-04
2021-07-14
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-04
2021-07-14
ALITAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-02-04
2021-07-14
UL. OBORNICKA, 117, SUCHY LAS, 62-002, SUCHY LAS, POLSKA
2015-02-04
2021-07-14
4339Z - ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
2015-02-04
2021-07-14
68 - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
2015-02-04
2021-07-14
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2015-02-04
2021-07-14
70 - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
2015-02-04
2021-07-14
71 - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
2015-02-04
2021-07-14
73 - REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
2015-02-04
2021-07-14
74 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
2015-02-04
2021-07-14
77 - WYNAJEM I DZIERŻAWA
2015-02-04
2021-07-14
79 - DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie