KRS 0000493424
NIP7831708099
REGON30261766900000
NazwaSKALOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaSKALOP
Data rejestracji 08 sty 2014 (11 lat temu) 08 sty 2014
Data usunięcia 13 cze 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓWPAWEŁ PIECEWICZ
Wspólnik
2014-01-08
2014-03-06
49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.900,00 ZŁ
IGOR SARNITSKYI
Wspólnik
2014-03-06
2016-03-22
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
OLEKSANDR DENYSENKO
Wspólnik
2016-03-22
2018-06-13
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PAWEŁ PIECEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-01-08
2014-03-06
IGOR SARNITSKYI
PREZES ZARZĄDU
2014-03-06
2016-03-22
OLEKSANDR DENYSENKO
PREZES ZARZĄDU
2016-03-22
2018-06-13
2014-01-08
2015-08-21
ŚWIĘTY MARCIN, 29, POZNAŃ, 61-806, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie