KRS 0000538550
NIP8481862735
REGON36065014700000
NazwaENOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENOW
Data rejestracji 15 sty 2015 (10 lat temu) 15 sty 2015
Data usunięcia 20 gru 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STREFOWA, 9, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8481862735
data rejestracji 15 sty 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #4614Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4651Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7211Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHKAZIMIERZ ŁAZOWSKI
Wspólnik
2015-01-15
2016-10-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
DMYTRO PESIN
Wspólnik
2015-01-15
2016-10-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
HANNA SLANIMSKAYA
Wspólnik
2015-01-15
2016-10-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
OLEKSANDR BOICHENKO
Wspólnik
2015-01-15
2016-10-31
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
PETRO TRUNOV
Wspólnik
2016-10-31
2019-03-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WSYOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
Wspólnik
2019-03-20
2019-12-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
79026410600000
HANNA SLANIMSKAYA
Prokurent
2016-04-13
2019-12-20
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST PREZESEM ZARZĄDU I JEDNOOSOBOWO REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMOISTNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
DMYTRO PESIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-15
2015-09-24
HANNA SLANIMSKAYA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-15
2016-04-13
OLEKSANDR BOICHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-01-15
2015-09-24
KAZIMIERZ ŁAZOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2015-01-15
2016-10-31
PETRO TRUNOV
PREZES ZARZĄDU
2016-10-31
2019-12-20
2015-01-15
2016-10-31
UL. PODMIEJSKA, 5, EŁK, 19-300, EŁK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie