KRS 0000046430
NIP7190000313
REGON00033345700000
NazwaPRODUKCYJNO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZAKREM" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUKCYJNO-USŁUGOWA PRACY "ZAKREM"
Data rejestracji 21 wrz 2001 (23 lata temu) 21 wrz 2001
Data usunięcia 07 sie 2012 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres EŁCKA, 98, GRAJEWO, 19-200, GRAJEWO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#2822Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMIMAŁGORZATA EMILIA LADZIŃSKA
Likwidator
2011-01-12
2012-08-07
KRZYSZTOF CZAPLICKI
Likwidator
2011-01-12
2012-08-07
RYSZARD RUTKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2002-06-27
ANDRZEJ JULIUSZ PIEKARZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2006-06-30
JAN SULEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2002-06-27
KAZIMIERZ STANISŁAW MARKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2002-06-27
BARBARA ZYSKOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2002-06-27
MIECZYSŁAW RYDZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2002-06-27
MAREK NICIKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2002-06-27
MAREK CIECIUCH
Członek Organu Nadzoru
2001-09-21
2006-06-30
JANUSZ SALAMOŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2007-07-25
2008-09-12
GRZEGORZ DERESZ
Członek Organu Nadzoru
2007-07-25
2008-09-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁDZIELNI
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
ARKADIUSZ ZBIGNIEW ŻYŁA
PREZES ZARZĄDU
2001-09-21
2001-10-18
LEOPOLD WRÓBLEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-21
2001-10-18
LEOPOLD WRÓBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2001-10-18
2007-09-18
WALDEMAR REMFELD
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-09-21
2003-01-09
JAN SULEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-10-18
2005-07-01
JANUSZ JÓZEF SALAMOŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2003-01-09
2005-07-01
JERZY WIŚNIEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-01
2007-09-18
MAŁGORZATA EMILIA LADZIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2005-07-01
2008-09-12
KRZYSZTOF CZAPLICKI
PREZES ZARZĄDU
2007-09-18
2008-09-12
JANUSZ JÓZEF SALAMOŃSKI
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU
2007-09-18
2008-09-12
2001-09-21
2011-01-12
PRODUKCYJNO-USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZAKREM"
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie