KRS 0000536782
NIP6922507638
REGON36054681700000
NazwaSERWIS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSERWIS INVEST
Data rejestracji 08 sty 2015 (10 lat temu) 08 sty 2015
Data usunięcia 28 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. SZKOLNA, 46A, KŁOBUCK, 42-100, KŁOBUCK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email SERWISINVEST@OP.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0729Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH #0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAALEKSANDRA MONIKA BARTNIK
Wspólnik
2015-01-08
2017-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĘCE PIĘĆSET ZŁOTYCH).
BARBARA MARIOLA WYSOCKA
Wspólnik
2015-01-08
2017-09-28
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĘCE PIĘĆSET ZŁOTYCH).
ALEKSANDRA MONIKA BARTNIK
Likwidator
2017-01-03
2017-09-28
BARBARA MARIOLA WYSOCKA
Likwidator
2017-01-03
2017-09-28
BARBARA JUSTYNA LESZCZYŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-08
2017-01-03
MARIANNA BRONISŁAWA MAJCHRZAK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-08
2017-01-03
PIOTR MATEUSZ MAŚLAK
Członek Organu Nadzoru
2015-01-08
2017-01-03
ANNA TEKLA PODLEJSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-01-08
2017-01-03
MICHAŁ WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2015-01-08
2017-01-03
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
WŁADYSŁAW MAŚLAK
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2015-01-08
2017-01-03
ADRIAN TADEUSZ MARKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DS.FINANSOWYCH I INWESTYCJI
2015-01-08
2017-01-03
HENRYK TEODOR POKORSKI
WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI DS.TECHNICZNYCH
2015-01-08
2017-01-03
2015-01-08
2017-01-03
SERWIS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-01-08
2017-01-03
UL. MARII PAWLIKOWSKIEJ-JASNORZEWSKIEJ, 15, LUBIN, 59-300, LUBIN, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie