KRS 0000507491
NIP5732849358
REGON24354687700000
NazwaSILESIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSILESIA INVEST
Data rejestracji 30 kwi 2014 (10 lat temu) 30 kwi 2014
Data usunięcia 05 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. MICHAŁOWSKIEGO, 2, CZĘSTOCHOWA, 42-224, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0729Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH #0990Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE #2511Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIHALINA JANINA WĄSIŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-19
2016-09-26
BARBARA MARIOLA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2015-06-19
2016-09-26
ARTUR MIŁOSZ BARTNIK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-19
2016-09-26
IWONA KATARZYNA KOKORNIAK
Członek Organu Nadzoru
2015-06-19
2016-09-26
ARTUR MIŁOSZ BARTNIK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-30
2015-06-19
IWONA KATARZYNA KOKORNIAK
Członek Organu Nadzoru
2014-04-30
2015-06-19
BARBARA MARIOLA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-30
2015-06-19
ALEKSANDRA MAŁGORZATA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2014-04-30
2015-06-19
BARBARA MARIOLA WYSOCKA
Wspólnik
2014-04-30
2017-09-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ALEKSANDRA MONIKA BARTNIK
Wspólnik
2014-04-30
2017-09-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
ALEKSANDRA MONIKA BARTNIK
Prokurent
2014-04-30
2016-09-26
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ WYSOCKI
Prokurent
2014-04-30
2016-09-26
PROKURA SAMOISTNA
HELENA BARBARA KNAŚ
Prokurent
2014-04-30
2016-09-26
PROKURA SAMOISTNA
ALEKSANDRA MONIKA BARTNIK
Likwidator
2016-09-26
2017-09-05
BARBARA MARIOLA WYSOCKA
Likwidator
2016-09-26
2017-09-05
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MAREK JERZY WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2014-04-30
2015-06-19
ALEKSANDRA MAŁGORZATA WYSOCKA
PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI
2015-06-19
2016-09-26
2014-04-30
2016-09-26
SILESIA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-30
2016-09-26
ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 38 A, CZĘSTOCHOWA, 42-202, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie