KRS 0000535840
NIP7010455384
REGON36038326100000
NazwaU TRADE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaU TRADE POLAND
Data rejestracji 22 gru 2014 (10 lat temu) 22 gru 2014
Data usunięcia 15 mar 2019 15 mar 2019
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. LESZNO, 14, WARSZAWA, 01-192, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6612Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJKAROLINA ANNA WOŹNIAK
Prokurent
2015-10-22
2018-04-25
PROKURA SAMOISTNA
WALDEMAR GRELOCH
Wspólnik
2014-12-22
2015-07-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 ZŁ
GAD GIL BARZILAY
Wspólnik
2015-07-07
2015-10-22
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,- ZŁOTYCH
DANIA PERETZ
Wspólnik
2015-07-07
2019-03-15
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,- ZŁOTYCH
EYAL PERETZ
Wspólnik
2015-10-22
2019-03-15
60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3000,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, A W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYMI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KATARZYNA ANNA MASEK
PREZES ZARZĄDU
2014-12-22
2015-07-07
GAD GIL BARZILAY
PREZES ZARZĄDU
2015-07-07
2015-10-22
EYAL PERETZ
PREZES ZARZĄDU
2015-10-22
2019-03-15
2014-12-22
2015-07-07
GJS29 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-12-22
2015-07-07
UL. NOWOGRODZKA, 47A, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie