KRS 0000535370
NIP5252604929
REGON36036174000000
NazwaBCD TRAVEL CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaBCD TRAVEL CORPORATE SERVICES
Data rejestracji 18 gru 2014 (10 lat temu) 18 gru 2014
Data usunięcia 16 lut 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GRZYBOWSKA, 87, WARSZAWA, 00-844, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5252604929
data rejestracji 01 lip 2015
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 21 lip 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5320Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7810Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8211Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA #8220Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)ANNA POTOCKA
Prokurent
2019-05-15
2024-02-16
PROKURA SAMOISTNA
ANGELO SANTELLA
Prokurent
2019-05-15
2020-03-13
PROKURA ŁĄCZNA POLEGAJĄCA NA DZIAŁANIU ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM - ZGODNIE Z § 26 PKT 7 UMOWY SPÓŁKI
JOSE ANTONIO RUIZ COLLADO
Prokurent
2020-03-13
2020-09-14
PROKURA ŁĄCZNA POLEGAJĄCA NA DZIAŁANIU ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM - ZGODNIE Z § 26 PKT 7 UMOWY SPÓŁKI
URSZULA MARIA DOMINIEWSKA
Prokurent
2020-09-01
2024-02-16
PROKURA ŁĄCZNA, UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA PROKURENTA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM.
ADAM KRZCIUK KUNA
Beneficjent
ANNA IZABELA POTOCKA
reprezentant
MICHELE LAWLEY
Członek Organu Nadzoru
2021-02-04
2024-02-16
CHRISTIAN DAHL
Członek Organu Nadzoru
2017-12-07
2024-02-16
ALEJANDRO ESCARTÍN GUARDE
Członek Organu Nadzoru
2017-12-07
2021-01-19
HEINZ JENNEWEIN
Członek Organu Nadzoru
2017-12-07
2024-02-16
KAREN JANE SMITHSON
Członek Organu Nadzoru
2021-01-19
2021-02-04
STANISŁAW TEODOR MODLIŃSKI
Wspólnik
2014-12-18
2017-12-07
98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49000,00 ZŁOTYCH
BCD TRAVEL EUROPE HOLDING B.V.
Wspólnik
2017-12-07
2024-02-16
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
ADAM KRZCIUK KUNA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, KIEDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
STANISŁAW TEODOR MODLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-12-18
2021-01-19
KATARZYNA ZOFIA MODLIŃSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-18
2017-12-07
RAFAŁ ZBIGNIEW MODLIŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-18
2017-12-07
ALEJANDRO ESCARTIN GUARDE
PREZES ZARZĄDU
2021-01-19
2021-02-04
ADAM KRZCIUK KUNA
PREZES ZARZĄDU
2021-02-04
2024-02-16
2014-12-18
2019-02-05
AIR CLUB CORPORATE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-12-18
2018-11-09
UL. SENATORSKA, 28, WARSZAWA, 00-095, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie