KRS 0000534630
NIP5213684841
REGON36031836400000
NazwaNORINVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNORINVENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 15 gru 2014 (10 lat temu) 15 gru 2014
Data usunięcia 28 kwi 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres UL. BIAŁA, 4, WARSZAWA, 00-895, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEKPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJJACEK MACIEJ OKUŁA
Wspólnik
2014-12-15
2016-04-28
Wspólnik
2014-12-15
2016-04-28
01517927200000
Wspólnik
2015-10-09
2016-04-28
01747997200000
Wspólnik
2015-10-09
2016-04-28
01588185900000
JACEK MACIEJ OKUŁA
Prokurent
2015-08-10
2016-04-28
PROKURA SAMOISTNA
Likwidator
2016-03-25
2016-04-28
01517927200000
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ W OSOBIE "NORINVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. KOMPLEMENTARIUSZ JEST RÓWNIEŻ UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO USTANOWIENIA NA RZECZ SPÓŁKI PROKURY ŁĄCZNEJ LUB SAMOISTNEJ. PRAWO DO PRAWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA OBEJMUJE WSZELKIE SĄDOWE I POZASĄDOWE CZYNNOŚCI SPÓŁKI. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA ORAZ DO REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONA JEST PANI ANNA STAŃCZYKOWSKA, DZIAŁAJĄCA JAKO PREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI "NORINVENT" SP. Z O.O. SPÓŁKĘ "NORINVENT" SP. Z O.O. REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Członek Organu Reprezentacji
2014-12-15
2016-03-25
01517927200000
2014-12-15
2016-03-25
"NORINVENT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-12-15
2015-12-07
UL. BUKOWIŃSKA, 22B, WARSZAWA, 02-703, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie