KRS 0000534416
NIP2090003580
REGON36032673100000
NazwaAVAILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAVAILON
Data rejestracji 11 gru 2014 (10 lat temu) 11 gru 2014
Data usunięcia 31 paź 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. KAZIMIERY IŁŁAKOWICZÓWNY, 11, POZNAŃ, 60-789, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 2090003580
data rejestracji 30 gru 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 cze 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #3319Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA DOT. WYŁĄCZNIE: - NAPRAWY WYROBÓW Z BREZENTU ORAZ TOREB DO PRZECHOWYWANIA NAWOZÓW I INNYCH CHEMIKALIÓW #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEGUIDO HINRICH
Beneficjent
CORNELIS ANTHONIUS MATHEUS DE BAAR
Beneficjent
1962-08-18
GUIDO HINRICH
reprezentant
CORNELIS ANTHONIUS MATHEUS DE BAAR
reprezentant
1962-08-18
AVAILON GMBH
Wspólnik
2014-12-11
2023-10-31
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
CORNELIS ANTHONIUS MATHEUS DE BAAR
Likwidator
2022-09-02
2023-10-31
1962-08-18
EMMA ELAINE BERGMAN
Likwidator
2022-09-02
2023-10-31
1979-07-01
GUIDO HINRICH
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU, WSKAZANA ZE WZGLĘDU NA AKCJONARIAT ROZPROSZONY
CORNELIS ANTHONIUS MATHEUS DE BAAR
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - CZŁONEK ZARZĄDU, WSKAZANA ZE WZGLĘDU NA AKCJONARIAT ROZPROSZONY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
ULRICH SCHOMAKERS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-11
2018-08-03
MARKUS SPITZER
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-11
2018-08-03
CORNELIS ANTHONIUS MATHEUS DE BAAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-03
2022-09-02
1962-08-18
GUIDO HINRICHS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-08-03
2022-09-02
2014-12-11
2022-09-02
AVAILON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie