KRS 0000534070
NIP8722299053
REGON18025115900000
NazwaBESKO CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KLD SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBESKO CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KLD
Data rejestracji 28 lis 2014 (10 lat temu) 28 lis 2014
Data usunięcia 26 paź 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres 72, BOBROWA WOLA, 39-203, NAGOSZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #431 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #432 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #5210 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #773 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENILUCJAN KOLBUSZ
Wspólnik
2014-11-28
2016-10-26
DARIUSZ KOLBUSZ
Wspólnik
2014-11-28
2016-10-26
Wspólnik
2014-11-28
2016-10-26
06162137000000
JÓZEF KOLBUSZ
Likwidator
2016-08-31
2016-10-26
JÓZEF KOLBUSZ
Prokurent
2014-11-28
2016-08-31
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - BESKO CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KOMPLEMENTARIUSZA - BESKO CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ - BESKO CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA - BESKO CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: TAK PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, JAK I WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - BESKO CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ: LUCJAN KOLBUSZ - CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ DARIUSZ KOLBUSZ - CZŁONEK ZARZĄDU.
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-28
2016-08-31
06162137000000
2014-11-28
2016-08-31
BESKO CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KLD SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie