KRS 0000425276
NIP8722406359
REGON18086200600000
NazwaWODZISŁAW CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWODZISŁAW CZYSTA ENERGIA
Data rejestracji 27 cze 2012 (12 lat temu) 27 cze 2012
Data usunięcia 28 lis 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 72, BOBROWA WOLA, 39-203, NAGOSZYN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 8722406359
data rejestracji 16 lip 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 29 paź 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIWspólnik
2015-09-17
2017-02-14
40 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ
69177032300000
DARIUSZ KOLBUSZ
Wspólnik
2017-02-14
2019-11-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
Wspólnik
2012-06-27
2015-09-17
40 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 ZŁ
69177032300000
TOMASZ FISZER
Wspólnik
2012-06-27
2019-11-28
10 UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000 ZŁ
LUCJAN KOLBUSZ
Wspólnik
2017-02-14
2019-11-28
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000 ZŁ
JÓZEF KOLBUSZ
Prokurent
2012-06-27
2019-03-18
PROKURA SAMOISTNA
JÓZEF KOLBUSZ
Likwidator
2019-03-18
2019-11-28
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiTAK PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM, JAK I WIELOOSOBOWYM KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
LUCJAN KOLBUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-27
2019-03-18
DARIUSZ KOLBUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-06-27
2019-03-18
2012-06-27
2019-03-18
WODZISŁAW CZYSTA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie