KRS 0000533778
NIP6312655487
REGON36027128900000
NazwaAUREUS PLUS S. KRÓLICZEK SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaAUREUS PLUS S. KRÓLICZEK
Data rejestracji 28 lis 2014 (10 lat temu) 28 lis 2014
Data usunięcia 15 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres UL. PIONIERÓW, 8, GLIWICE, 44-117, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email ADMINISTRACJA@AUREUS.PL
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRATSŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
zgłaszający - komplementariusz
SŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
Beneficjent
SŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
Wspólnik
2014-11-28
2023-06-15
GRZEGORZ ANDRZEJ PIETRASZEWSKI
Wspólnik
2014-11-28
2020-03-12
SŁAWOMIR STOLARSKI
Wspólnik
2017-09-12
2019-02-13
DANIEL ŁUKASZ IWANIUK
Wspólnik
2021-11-12
2023-06-15
DANIEL ŁUKASZ IWANIUK
Prokurent
2019-12-12
2021-11-12
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komplementariusz
ponadproporcjonalny udział w zysku w stosunku do proporcji wkładu do spółki
99% UDZIAŁU W ZYSKU
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH UPRAWNIONY JEST WSPÓLNIK SŁAWOMIR KRÓLICZEK SAMODZIELNIE, ZAŚ WSPÓLNIK AUREUS SPÓŁKA AKCYJNA UPRAWNIONA JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM.
SŁAWOMIR STOLARSKI
Członek Organu Reprezentacji
2017-09-12
2019-02-13
DANIEL ŁUKASZ IWANIUK
Członek Organu Reprezentacji
2021-11-12
2023-06-15
SŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-28
2023-06-15
GRZEGORZ ANDRZEJ PIETRASZEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2014-11-28
2020-03-12
2014-11-28
2020-07-10
AUREUS PLUS S. KRÓLICZEK, G. PIETRASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
2014-11-28
2017-09-12
DOLNYCH WAŁÓW, 13, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie