KRS 0000488574
NIP5512488987
REGON12047170300000
NazwaAUREUS SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaAUREUS
Data rejestracji 02 gru 2013 (11 lat temu) 02 gru 2013
Data usunięcia 19 sie 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. PIONIERÓW, 8, GLIWICE, 44-117, GLIWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji50,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji2000
Dane kontaktowe
Email KONTAKT@AUREUS.PL
Dane podatkowe
NIP 5512488987
data rejestracji 31 paź 2010
status Zwolniony
42175000120000000031530458
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
95175000120000000031530571
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
38175000120000000039404699
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
20175000120000000031530369
BNP Oddział w Warszawie Al. Jerozolimskie 179
ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (22)
#6491Z LEASING FINANSOWY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7733Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY #7734Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO #7735Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO #7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCISŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
Beneficjent
SŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
reprezentant
SZYMON JAN BIEŃKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-07-11
2024-08-19
MARCIN JÓZEF SĘCERSKI
Członek Organu Nadzoru
2019-07-11
2022-03-18
MONIKA MARTA IWANIUK
Członek Organu Nadzoru
2022-03-18
2024-08-19
MONIKA MARTA IWANIUK
Członek Organu Nadzoru
2013-12-02
2016-04-01
KAMIL STANISŁAW KOPKA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-02
2019-07-11
JOANNA WIŚNIEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-02
2019-07-11
GRZEGORZ ANDRZEJ PIETRASZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-04-01
2019-07-11
ADAM ARTUR IDEC
Członek Organu Nadzoru
2019-07-11
2024-08-19
DANIEL ŁUKASZ IWANIUK
Prokurent
2017-06-07
2019-01-21
PROKURA SAMOISTNA
DANIEL ŁUKASZ IWANIUK
Prokurent
2019-07-11
2024-08-19
PROKURA SAMOISTNA
SŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
TOMASZ SZCZEPAN SZOT
CZŁONEK ZARZĄDU - WICEPRZEWODNICZĄCY
2013-12-02
2019-07-11
SŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
PREZES ZARZĄDU
2013-12-02
2019-07-11
SŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-07-11
2020-01-14
SŁAWOMIR ANTONI KRÓLICZEK
PREZES ZARZĄDU
2020-01-14
2024-08-19
BARBARA GRAŻYNA PIETRASZEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-02
2020-06-16
DANIEL ŁUKASZ IWANIUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-01-21
2019-07-11
KAMIL STANISŁAW KOPKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-11
2020-06-16
GRZEGORZ ANDRZEJ PIETRASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-07-11
2020-01-14
JUSTYNA TERESA KŁOSOWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2019-07-11
2020-06-16
2013-12-02
2017-09-06
DOLNYCH WAŁÓW, 13, GLIWICE, 44-100, GLIWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie