KRS 0000532913
NIP6842639579
REGON36014849400000
NazwaOMICOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOMICOM
Data rejestracji 24 lis 2014 (10 lat temu) 24 lis 2014
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. AUGUSTA LEWAKOWSKIEGO, 7, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZARZAD@OMICOM.PL
Dane podatkowe
NIP 6842639579
data rejestracji 01 gru 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANESŁAWOMIR GRZEGORZ ŚNIEŻEK
Wspólnik
2014-11-24
2017-07-12
ILOŚĆ UDZIAŁÓW: 500 WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ŁĄCZNIE: 50.000,00
Wspólnik
2017-07-12
2019-01-23
475 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 47500 ZŁ
18032286000000
FRANCISZEK ALEKSANDER ZABAWA
Wspólnik
2019-01-23
2020-01-09
75 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 7 500,00 ZŁ
DAWID ARKADIUSZ ZABAWA
Wspólnik
2019-01-23
2020-01-09
425 UDIAŁÓW, ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 42 500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SŁAWOMIR GRZEGORZ ŚNIEŻEK
PREZES ZARZĄDU
2014-11-24
2017-07-12
FRANCISZEK ALEKSANDER ZABAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-07-12
2020-01-09
DAWID ARKADIUSZ ZABAWA
PREZES ZARZĄDU
2017-07-12
2020-01-09
2014-11-24
2017-07-12
STEFANA BATOREGO, 3, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
2017-07-12
2019-03-06
UL. KAZIMIERZA PUŻAKA, 37, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie