KRS 0000526567
NIP6842639243
REGON18116016300000
NazwaDIGNUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaDIGNUM
Data rejestracji 08 paź 2014 (10 lat temu) 08 paź 2014
Data usunięcia 09 sty 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. AUGUSTA LEWAKOWSKIEGO, 7, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email ZARZAD@DIGNUM.PL
Dane podatkowe
NIP 6842639243
data rejestracji 10 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 09 sty 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #65 POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH #69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJALEKSANDRA ANNA KROWICKA
Wspólnik
2014-10-08
2015-07-31
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ
MALWINA KATARZYNA ŻUREK MAJERSKA
Wspólnik
2015-07-31
2017-03-29
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00 ZŁ
FRANCISZEK ALEKSANDER ZABAWA
Wspólnik
2015-07-31
2017-03-29
425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42 500,00 ZŁ
DAWID ARKADIUSZ ZABAWA
Wspólnik
2017-03-29
2020-01-09
425 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42 500,00 ZŁ
Wspólnik
2017-03-29
2019-02-14
350 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35 000,00 ZŁ
18032286000000
FRANCISZEK ALEKSANDER ZABAWA
Wspólnik
2019-02-14
2020-01-09
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 500,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
FRANCISZEK ALEKSANDER ZABAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2019-02-14
2020-01-09
ALEKSANDRA ANNA KROWICKA
PREZES ZARZĄDU
2014-10-08
2015-07-31
MALWINA KATARZYNA ŻUREK MAJERSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-07-31
2017-03-29
DAWID ARKADIUSZ ZABAWA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-29
2020-01-09
WACŁAWA JANINA ZABAWA
WICEPREZES ZARZĄDU
2017-03-29
2019-02-14
2014-10-08
2017-03-29
UDICO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-10-08
2017-03-29
KAZIMIERZA PUŻAKA, 49, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
2017-03-29
2019-05-23
UL. KAZIMIERZA PUŻAKA, 37, KROSNO, 38-400, KROSNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie