KRS 0000526406
NIP9492198796
REGON24369016600000
NazwaAZZARRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaAZZARRO
Data rejestracji 14 paź 2014 (10 lat temu) 14 paź 2014
Data usunięcia 29 lis 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 92000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1520Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGORADOSŁAW STEFANI
Wspólnik
2014-10-14
2015-01-12
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92.000,00 ZŁ
OLEG SHANDYBA
Wspólnik
2015-01-12
2018-11-29
920 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 92.000,00 ZŁ
1966-02-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGAJĄ WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. CZYNNOŚCIAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZWYKŁY ZARZĄD SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: NABYCIE I ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI ALBO UDZIAŁU W NIERUCHOMOŚCI, ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
RADOSŁAW STEFANI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-14
2015-01-12
OLEG SHANDYBA
PREZES ZARZĄDU
2015-01-12
2018-11-29
1966-02-22
2014-10-14
2016-08-31
OGRODOWA, 18/22, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie