KRS 0000339501
NIP5272615020
REGON14203218000000
NazwaTLZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTLZ
Data rejestracji 15 paź 2009 (15 lat temu) 15 paź 2009
Data usunięcia 15 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NOWOGRODZKA, 22, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 20000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#5630Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)TOMASZ MAREK KRÓLAK
Wspólnik
2009-10-15
2013-07-26
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9000,00 ZŁOTYCH
LEON EDWARD PASSLOW
Wspólnik
2009-10-15
2013-07-26
90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 9000,00 ZŁOTYCH
ANNA KAMIŃSKA
Wspólnik
2009-10-15
2013-07-26
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2000,00 ZŁOTYCH
OLEG SHANDYBA
Wspólnik
2013-07-26
2021-07-15
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.000,00 ZŁOTYCH
1966-02-22
ANNA KAMIŃSKA
Prokurent
2010-02-17
2013-02-15
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
TOMASZ MAREK KRÓLAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-15
2013-07-26
LEON EDWARD PASSLOW
CZŁONEK ZARZĄDU
2009-10-15
2013-07-26
OLEG SHANDYBA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-26
2021-07-15
1966-02-22
2009-10-15
2010-02-17
WOLSKA, 117, WARSZAWA, 01-235, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie