KRS 0000524421
NIP6762479843
REGON12321604100000
NazwaWL FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaWL FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 24 wrz 2014 (10 lat temu) 24 wrz 2014
Data usunięcia 19 sie 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres GARNCARSKA, 5, KRAKÓW, 31-115, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@WLFINANSE.PL
Dane podatkowe
NIP 6762479843
data rejestracji 27 paź 2014
status Czynny
20109020530000000124237648
SANPL 1 Oddział w Krakowie
ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAANNA BROSZKIEWICZ
Beneficjent
ZBIGNIEW PAMUŁA
Beneficjent
WOJCIECH JAN LORYS
Beneficjent
AGNIESZKA KOTYRA-BARAN
Beneficjent
WOJCIECH JAN LORYS
ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ANNA MARIA BROSZKIEWICZ
Wspólnik
2014-09-24
2021-08-19
WOJCIECH JAN LORYS
Wspólnik
2014-09-24
2021-08-19
ZBIGNIEW PAMUŁA
Wspólnik
2014-09-24
2021-08-19
ANNA BROSZKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ZBIGNIEW PAMUŁA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
WOJCIECH JAN LORYS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
AGNIESZKA KOTYRA-BARAN
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ, TJ.WL FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W KRAKOWIE, ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI SPÓŁKI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAKJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
Członek Organu Reprezentacji
2014-09-24
2021-08-19
35658419800000
2014-09-24
2021-08-19
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-09-24
2021-08-19
WL FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-09-24
2021-08-19
GARNCARSKA, 5, KRAKÓW, 31-115, KRAKÓW, POLSKA
2015-02-16
2021-08-19
6920Z - DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2015-02-16
2021-08-19
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie