KRS 0000107629
NIP7920003472
REGON00803073300000
NazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-USŁUGOWE "GEOFIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-USŁUGOWE "GEOFIX"
Data rejestracji 18 kwi 2002 (22 lata temu) 18 kwi 2002
Data usunięcia 03 kwi 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GARNCARSKA, 5, KRAKÓW, 31-115, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5811Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #5813Z WYDAWANIE GAZET #5814Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW #1813Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9609Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJANUSZ GAWENDA
Prokurent
2003-04-17
2018-04-03
SAMOISTNA
JANUSZ ANDRZEJ DĄBROWSKI
Likwidator
2017-07-14
2018-04-03
JANUSZ DĄBROWSKI
Wspólnik
2002-04-18
2003-04-17
49 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁ - 24.500,00 ZŁ
GRZEGORZ SZELIGA
Wspólnik
2003-04-17
2007-06-13
139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69.500,00 ZŁ
JANUSZ ANDRZEJ DĄBROWSKI
Wspólnik
2007-06-13
2018-04-03
139 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 69500 (SZEŚĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWO
GRZEGORZ SZELIGA
DYREKTOR ZARZĄDU
2003-04-17
2004-07-02
GRZEGORZ SZELIGA
PREZES ZARZĄDU
2004-07-02
2007-06-13
JANUSZ ANDRZEJ DĄBROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2007-06-13
2017-07-14
JANUSZ ANDRZEJ DĄBROWSKI
LIKWIDATOR
2017-07-14
2018-04-03
JANUSZ DĄBROWSKI
DYREKTOR ZARZĄDU
2002-04-18
2003-04-17
2002-04-18
2017-07-14
PRZEDSIĘBIORSTWO BADAWCZO-USŁUGOWE "GEOFIX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-04-18
2003-04-17
SKRZYNECKIEGO, 6, JAROSŁAW, 37-500, JAROSŁAW, POLSKA
2003-04-17
2007-11-06
STUDENCKA, 8, KRAKÓW, 31-116, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie