KRS 0000524356
NIP9492198603
REGON24367358700000
NazwaINOVISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaINOVISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 22 wrz 2014 (10 lat temu) 22 wrz 2014
Data usunięcia 30 lis 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KISIELEWSKIEGO, 18/28, CZĘSTOCHOWA, 42-215, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9492198603
data rejestracji 04 paź 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2821Z PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA #3311Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH #3312Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEKJOLANTA WACHELKA
Beneficjent
MAREK JANUSZ WACHELKA
Beneficjent
MAREK JANUSZ WACHELKA
reprezentant
MAREK JANUSZ WACHELKA
Wspólnik
2014-09-22
2022-11-30
JOLANTA WACHELKA
Wspólnik
2014-09-22
2022-11-30
JOLANTA WACHELKA
Prokurent
2017-01-19
2022-11-30
SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
NATALIA JUSTYNA WACHELKA
Prokurent
2020-12-04
2022-11-30
SAMOISTNA, JEDNOOSOBOWA
JOLANTA WACHELKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
MAREK JANUSZ WACHELKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, INOVISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. ZARZĄD KOMPLEMENTARIUSZA: MAREK WACHELKA - PREZES ZARZĄDU, PROKURENT: JOLANTA WACHELKA.
Członek Organu Reprezentacji
2014-09-22
2022-11-30
24356547800000
2014-09-22
2022-11-30
SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-09-22
2022-11-30
INOVISS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2014-09-22
2022-11-30
KISIELEWSKIEGO, 18/28, CZĘSTOCHOWA, 42-215, CZĘSTOCHOWA, POLSKA
2020-12-04
2022-11-30
4322Z - WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
2020-12-04
2022-11-30
2821Z - PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH
2020-12-04
2022-11-30
3311Z - NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
2020-12-04
2022-11-30
3312Z - NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
2020-12-04
2022-11-30
3320Z - INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
2020-12-04
2022-11-30
4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
2020-12-04
2022-11-30
4311Z - ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
2020-12-04
2022-11-30
4321Z - WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
2020-12-04
2022-11-30
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2020-12-04
2022-11-30
7711Z - WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie